AECP
N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | STE DE CIMENTERIE INDUSTRIELLE DU CONGO | AECP | 8039 | STE DE CIMENTERIE INDUSTRIELLE DU CONGO | Actif-En Renouvellement | 4 | 16/09/2016 | 15/09/2021 |
|
|||
82 | STE DE CIMENTERIE INDUSTRIELLE DU CONGO | AECP | 8040 | STE DE CIMENTERIE INDUSTRIELLE DU CONGO | Actif-En Renouvellement | 4 | 16/09/2016 | 15/09/2021 |
|
|||
83 | AECP | 8064 | SABLE ET GRAVIERS DE BAYA SARL | Actif | 1 | 12/01/2018 | 11/01/2023 |
|
||||
84 | WALTER NOCA | AECP | 8065 | Walter NOCA | Droit Déchu | 5 | 12/01/2008 | 11/01/2013 |
|
|||
85 | AECP | 8066 | SABLE ET GRAVIERS DE BAYA SARL | Actif | 5 | 12/01/2018 | 11/01/2023 |
|
||||
86 | AECP | 8440 | D'APPUI LOGISTIQUE DU KATANGA | Actif-En Renouvellement | 5 | 11/12/2015 | 10/12/2020 |
|
||||
87 | AECP | 8441 | D'APPUI LOGISTIQUE DU KATANGA | Actif-En Renouvellement | 5 | 11/12/2015 | 10/12/2020 |
|
||||
88 | AECP | 8446 | D'APPUI LOGISTIQUE DU KATANGA | Actif-En Renouvellement | 5 | 11/12/2015 | 10/12/2020 |
|
||||
89 | François KASENDE KANDOLO | AECP | 8936 | François KASENDE KANDOLO | Droit Déchu | 5 | 07/03/2012 | 06/03/2017 |
|
|||
90 | AECP | 8943 | SOCIETE GENERALE INDUSTRIELLE | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 5 | 05/09/2008 | 04/09/2013 |
|